耿彦波再次当选山西太原市市长是谁(耿彦波再次当选山西太原市市长是哪一年)
3月29日下午,太原市十四届人大一次会议举行第三次全体会议。经过无记名投票,龚玥当选为太原市第十四届人大常委会主任,耿彦波当选为太原市市长。
经过无记名投票,选举龚玥为太原市第十四届人大常委会主任,耿彦波为市长,李济山为市监察委员会主任,侯晓东为市中级人民法院院长,宁建新为市人民检察院检察长,、王爱平、梁正平、郭建发、常青、郭志明、李增锁为太原市第十四届人大常委会副主任,、王爱琴、张启山、马润生、车建华。
3月29日,太原市CPPCC十三届一次会议圆满完成各项议程后闭幕。会议选举产生了CPPCC第十三届太原市委员会主席、副主席、秘书长、常委。张明星当选为太原CPPCC董事长。
夏风、陈远新、李俊霖、张建刚、陈继光、郝保庆、王建堂当选为太原市CPPCC副主席。刘建中当选为CPPCC副秘书长。林虎、王秀丽、王树红等60人当选为太原市CPPCC常委。
(原题为《最新!市人大主任耿彦波当选为市长,当选为董事长。
耿艳波简历
耿彦波,男,汉族,1958年11月生,山西省和顺县人,1976年8月参加工作,1981年12月入党。他拥有中央党校函授学士学位和工商管理硕士学位。
1976.08——1978.08和顺县委通信组干事;
1978.08——1981.08晋中地区团委主任;
1981.08——1983.07晋中地区台办主任;
1983.07——1985.07在山西大学中文系学习;
1985.09——1987.06晋中地委办公室干事;
1987.06——1990.05晋中地委办公室副主任科员;
1990.05——1991.11晋中地委办公室信息科科长;
1991.11——1993.04晋中地委办公室副主任;
1993.04—1995.03灵石县委副书记(其间:1994.08—1996.12在中央党校函授学院涉外经济学专业学习);
1995.03—2000.03灵石县委副书记、县长(其间:1996.10—1998.07在西北大学政治经济学研究生班学习);
2000.03——2000.05榆次市委书记;
2000.05——2003.06晋中市榆次区委书记;
2003.06——2004.02晋中市委常委、榆次区委书记;
2004.02——2006.06省政府副秘书长、省政府机关事务管理局局长、党委书记;
2006.06——2008.02太原市委常委、副市长;
2008.02——2008.07大同市委副书记、代市长;(2006年10月至2008年9月在长江商学院工商管理专业学习,获高级管理人员工商管理硕士学位)
2008.07——2013.02大同市委副书记、市长;
2013.02——2013.04太原市委副书记、副市长、代市长;
2013.04太原市委副书记、市长。
第十届省委委员。(简历来源:人民网)